Vai al Contenuto
Raggiungi il piè di pagina
Governo Spadolini
- I Governo Spadolini (28.06.1981 - 23.08.1982)
- Coalizione politica DC - PSI - PSDI - PRI - PLI
- VIII Legislatura
- Presidente del Consiglio
- Giovanni Spadolini
- sottosegretari alla Presidenza del Consiglio dei ministri
- Francesco Compagna, Segretario del Consiglio dei Ministri Francesco Quattrone, Funzione pubblica Giacinto Urso, Interventi straordinari nel Mezzogiorno
- Ministri senza portafoglio
- Claudio Signorile, Interventi straordinari per il Mezzogiorno Luciano Radi, Rapporti col Parlamento Dante Schietroma, Funzione pubblica Lucio G. Abis, Coordinamento interno delle politiche comunitarie Giancarlo Tesini, Coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica Aldo Aniasi, Affari regionali Giuseppe Zamberletti, Alto commissario presso il Ministero dell'interno per la predisposizione degli strumenti amministrativi e normativi necessari ad attuare il coordinamento dei servizi concernenti la protezione civile
- Affari esteri
- Emilio Colombo
- sottosegretari
- Bruno Corti Raffaele Costa Mario Fioret Roberto Palleschi
- Interno
- Virginio Rognoni
- sottosegretari
- Marino Corder Angelo Maria Sanza Altiero Spinelli
- Grazia e giustizia
- Clelio Darida
- sottosegretari
- Giuseppe Gargani Domenico Raffaello Lombardi Gaetano Scamarcio
- Bilancio e programmazione economica
- Giorgio La Malfa
- sottosegretari
- Giovanni Goria(accettate le dimissioni con Dpr 3 giugno 1982 - G.U. 5 giugno 1982, n. 153) Emilio Rubbi (nominato sottosegretario di stato al bilancio con Dpr 3 giugno 1982 - G.U. 5 giugno 1982, n. 153)
- Finanze
- Salvatore Rino Formica
- sottosegretari
- Giuseppe Amadei Francesco Colucci Paolo Enrico Moro Rodolfo Tambroni Armaroli
- Tesoro
- Beniamino Andreatta
- sottosegretari
- Carlo Fracanzani Giuseppe Pisanu EugenioTarabini Angelo Tiraboschi Claudio Venanzetti
- Difesa
- Lello Lagorio
- sottosegretari
- Bartolomeo Bartolo Ciccardini Martino Scovacricchi Amerigo Petrucci
- Pubblica istruzione
- Guido Bodrato
- sottosegretari
- Antonino Drago Franca Falcucci Giuseppe Fassino Sisinio Zito
- Lavori pubblici
- Franco Nicolazzi
- sottosegretari
- Mario Casalinuovo Giorgio Santuz
- Agricoltura e foreste
- Giuseppe Bartolomei
- sottosegretari
- Mario Campagnoli Fabio Fabbri
- Trasporti
- Vincenzo Balzamo
- sottosegretari
- Antonio Caldoro Dino Riva Elio Tiriolo
- Poste e telecomunicazioni
- Remo Gaspari
- sottosegretari
- Giorgio Bogi Pino Leccisi Gaspare Saladino
- Industria, commercio e artigianato
- Giovanni Marcora
- sottosegretari
- Giovanni Angelo Fontana Enrico Novellini Francesco Rebecchini
- Lavoro e previdenza sociale
- Michele Di Giesi
- sottosegretari
- Mario Costa Angelo Gaetano Cresco Mario Gargano Piergiovanni Malvestio
- Commercio con l'estero
- Nicola Capria
- sottosegretari
- Baldassarre Armato Enrico Rizzi
- Marina mercantile
- Calogero Antonio Mannino
- sottosegretari
- Giovanni Nonne Francesco Patriarca
- Partecipazioni statali
- Gianni De Michelis
- sottosegretari
- Silvestro Ferrari Delio Giacometti
- Sanità
- Renato Altissimo
- sottosegretari
- Maria Magnani Noya Bruno Orsini
- Turismo e spettacolo
- Nicola Signorello
- sottosegretari
- Enrico Quaranta
- Beni culturali e ambientali
- Vincenzo Scotti
- sottosegretari
- Pietro Mezzapesa
- Fonte: Camera dei deputati