Governo Berlusconi III
XIV Legislatura (30 maggio 2001 - 27 aprile 2006)
elezioni politiche il 13 maggio 2001
Governo Berlusconi III (dal 23 aprile 2005 al 17 maggio 2006)
- Presidente del Consiglio
- Silvio Berlusconi
- VicePresidente del Consiglio
- Gianfranco Fini
Giulio Tremonti - Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio
- Gianni Letta
Paolo Bonaiuti
Ministri senza portafoglio
- Affari regionali
- Ministro: Enrico La Loggia
Sottosegretario: Alberto Gagliardi, Luciano Gasperini - Attuazione programma di governo
- Ministro: Stefano Caldoro
sottosegretario: Giovanni Dell'Elce - Funzione pubblica
- Ministro: Mario Baccini
Sottosegretario: Learco Saporito - Innovazione e tecnologie
- Ministro: Lucio Stanca
- Italiani nel mondo
- Ministro: Mirko Tremaglia
- Pari opportunità
- Ministro: Stefania Prestigiacomo
- Politiche comunitarie
- Ministro: Giorgio La Malfa
- Riforme istituzionali e devoluzione
- Ministro:
Sottosegretario: Aldo Brancher, Antonio (Nuccio) Carrara - Rapporti con il Parlamento
- Ministro: Carlo Giovanardi
Sottosegretario: Cosimo Ventucci, Gianfranco Conte - Sviluppo e coesione territoriale
- Ministro: Gianfranco Miccichè
Ministeri
- Affari esteri
- Ministro: Gianfranco FINI
Sottosegretari: Roberto Antonione, Margherita Boniver, Alfredo Luigi Mantica, Giampaolo Bettamio, Giuseppe Drago - Interno
- Ministro: Giuseppe PISANU
Sottosegretari: Maurizio Balocchi, Antonio D'Alì, Alfredo Mantovano, Michele Saponara, Giampiero D'Alia - Giustizia
- Ministro: Roberto CASTELLI
Sottosegretari: Jole Santelli, Giuseppe Valentino, Luigi VitaliPasquale Giuliano - Economia e Finanze
- Ministro: Giulio TREMONTI
Viceministri: Mario Baldassarri, Giuseppe Vegas
Sottosegretari: Maria Teresa Armosino, Manlio Contento, Daniele Molgora, Michele Vietti - Attività produttive
- Ministro : Claudio SCAJOLA
Viceministri : Adolfo Urso
Sottosegretari: Giuseppe Galati, Mario Valducci, Roberto CotaGiovan Battista Caligiuri - Istruzione, università e ricerca
- Ministro: Letizia MORATTI
Viceministri: Guido Possa Giovanni Ricevuto
Sottosegretari: Valentina Aprea, Maria Grazia Siliquini - Lavoro e politiche sociali
- Ministro : Roberto MARONI
Sottosegretari: Alberto Brambilla, Maurizio Sacconi, Grazia Sestini, Pasquale Viespoli, Roberto Rosso, Francesco Saverio Romano - Difesa
- Ministro: Antonio MARTINO
Sottosegretari: Filippo Berselli, Salvatore Cicu, Francesco Bosi, Rosario Giorgio Costa - Politiche agricole e forestali
- Ministro: Giovanni ALEMANNO
Sottosegretari: Gianpaolo Dozzo, Paolo Scarpa Bonazza Buora, Teresio Delfino - Ambiente e tutela del territorio
- Ministro: Altero MATTEOLI
Viceministri: Francesco Nucara
Sottosegretari: Roberto Tortoli, Stefano Stefani - Infrastrutture e trasporti
- Ministro: Pietro LUNARDI
Viceministri: Ugo Martinat, Mario Tassone
Sottosegretari: Guido Viceconte, Paolo Uggè, Silvano Moffa, Federico Bricolo, Mauro Del Bue - Salute
- Ministro: Francesco STORACE
Sottosegretari: Cesare Cursi, Maria Elisabetta Alberti Casellati, Domenico Di Virgilio, Domenico Zinzi - Beni culturali
- Ministro: Rocco BUTTIGLIONE
Viceministri : Antonio Martusciello
Sottosegretari: Nicola Bono, Mario Pescante - Comunicazioni
- Ministro: Mario LANDOLFI
Sottosegretari: Massimo Baldini, Paolo Romani