20 November 2015
Governo Goria
- Presidente del Consiglio
- Giovanni Goria
- Vicepresidente del Consiglio
- Giuliano Amato
- sottosegretari alla Presidenza del Consiglio dei ministri
- Emilio Rubbi, dal 30.07.1987 Segretario del Consiglio
dei ministri
Giuseppe Lelio Petronio, Interventi straordinari nel
Mezzogiorno
20 November 2015
Governo De Mita
- Presidente del Consiglio
- Ciriaco De Mita
- Vicepresidente del Consiglio
- Gianni De Michelis
- sottosegretari alla Presidenza del Consiglio dei ministri
- Riccardo Misasi, Segretario del Consiglio dei ministri
Angelo Maria Sanza, Servizi di sicurezza, fino al 19.12.1988
(accettate dimissioni con Dpr del 19 dicembre 1988 -
GU 21 dicembre 1988 n.298)
20 November 2015
Governo Andreotti VI
- VI Governo Andreotti (22.07.1989 - 12.04.1991)
- Coalizione politica DC - PSI - PSDI - PRI - PLI
X Legislatura - Presidente del Consiglio
- Giulio Andreotti
- Vice Presidente del Consiglio
- Claudio Martelli
- Sottosegretari alla Presidenza del Consiglio dei ministri
- Adolfo Nino Cristofori, segretario del Consiglio dei Ministri
Filippo Fiorino, Interventi Straordinari nel Mezzogiorno
Giuseppe Galasso, Interventi Straordinari nel Mezzogiorno - Ministri senza portafoglio
20 November 2015
Governo Andreotti VII
- VII Governo Andreotti (12.04.1991
- 24.04.1992) - Coalizione politica: DC - PSI - PSDI
- PLI
X Legislatura - Presidente del Consiglio
- Giulio Andreotti
- Vice Presidente del Consiglio
- Claudio Martelli
- Sottosegretari alla Presidenza del Consiglio dei ministri
- Adolfo Nino Cristofori, Segretario del Consiglio dei
ministri
20 November 2015
X Legislatura (2 luglio 1987 - 2 febbraio 1992)
20 November 2015
Governo Amato
- I Governo Amato (28.06.1992 - 28.04.1993)
- Coalizione politica DC - PSI - PSDI - PLI
XI Legislatura - Presidente del Consiglio
- Giuliano Amato
- Sottosegretario:
- Fabio Fabbri (Segretario del Consiglio dei Ministri e per i Rapporti per il Parlamento)
- Ministri senza portafoglio:
- Carmelo Conte (per le aree urbane) Ferdinando Facchiano (Coordinamento della protezione civile) Raffaele Costa (Coordinamento politiche comunitarie e affari regionali) Adriano Bompiani(Affari sociali)
20 November 2015
Privacy policy
17 November 2015
Comitati, Commissioni e Commissari
17 November 2015
Governo Ciampi
Governo Ciampi (28/04/1993 - 10/05/1994)
Coalizione politica: DC, PSI, PSDI, PLI
XI Legislatura
17 November 2015