20 November 2015
Governo Cossiga II
- II Governo Cossiga (04.04.1980 - 18.10.1980)
- Coalizione politica DC - PSI - PRI
VIII Legislatura - Presidente del Consiglio
- Francesco Cossiga
- sottosegretari alla Presidenza del Consiglio dei ministri
20 November 2015
Governo Forlani
- Presidente del Consiglio
- Arnaldo Forlani
- sottosegretari alla Presidenza del Consiglio dei ministri
- Luciano Radi, Segretario del Consiglio dei Ministri Pier Giorgio Bressani, Stampa e SIPLAS Luigi Giglia, Cassa per il Mezzogiorno Francesco Vittorio Mazzola, Servizi di sicurezza Francesco Quattrone, Funzione pubblica
- Ministri senza portafoglio
20 November 2015
Governo Spadolini
- I Governo Spadolini (28.06.1981 - 23.08.1982)
- Coalizione politica DC - PSI - PSDI - PRI - PLI
- VIII Legislatura
- Presidente del Consiglio
- Giovanni Spadolini
- sottosegretari alla Presidenza del Consiglio dei ministri
- Francesco Compagna, Segretario del Consiglio dei Ministri Francesco Quattrone, Funzione pubblica Giacinto Urso, Interventi straordinari nel Mezzogiorno
- Ministri senza portafoglio
20 November 2015
Governo Spadolini II
- II Governo Spadolini (23.08.1982 - 01.12.1982)
- Coalizione politica DC - PSI - PSDI - PRI - PLI
- VIII Legislatura
- Presidente del Consiglio
- Giovanni Spadolini
- sottosegretari alla Presidenza del Consiglio dei ministri
- Vittorio Olcese, Segretario del Consiglio dei Ministri
Francesco Quattrone, Funzione pubblica
Giacinto Urso, Interventi straordinari nel Mezzogiorno - Ministri senza portafoglio
- Claudio Signorile, Interventi straordinari per il Mezzogiorno
20 November 2015
Governo Fanfani V
- V Governo Fanfani (01.12.1982 - 04.08.1983)
- Coalizione politica DC - PSI - PSDI - PLI VIII Legislatura
- Presidente del Consiglio
- Amintore Fanfani
- sottosegretari alla Presidenza del Consiglio dei ministri
- Bruno Orsini, Segretario del Consiglio dei ministri, dal 02.12.1982 Michele Zolla, Servizi di sicurezza Mario Tassone, Interventi straordinari nel Mezzogiorno
- Ministri senza portafoglio
20 November 2015
VIII Legislatura (20 giugno 1979 - 4 maggio 1983)
20 November 2015
Governo Craxi
- I Governo Craxi (04.08.1983 01.08.1986)
- Coalizione politica DC PSI PSDI PRI PLI
IX Legislatura - Presidente del Consiglio
- Bettino Craxi (Con decreto del Presidente della repubblica 13 luglio 1984 - G.U. 16 luglio 1984, n. 194 sono state accettate le dimissioni dell'on. Longo e ad interim è stato assegnato al Presidente del Consiglio il ministero del Bilancio e della programmazione economica)
- sottosegretari
- - Giuliano Amato, segretario del Consiglio dei Ministri (dal 05.08.1983)
20 November 2015
Governo Craxi II
- II Governo Craxi (01.08.1986 - 17.04.1987)
- Coalizione politica: DC - PSI - PSDI - PRI -PLI
IX Legislatura - Presidente del Consiglio
- Bettino Craxi
- Vicepresidente del Consiglio
- Arnaldo Forlani
- sottosegretari alla Presidenza del Consiglio dei ministri
- Giuliano Amato, Segretario del Consiglio dei Ministri Pasquale Lamorte, Interventi straordinari nel Mezzogiorno Nicola Trotta, Interventi straordinari nel Mezzogiorno
- Ministri senza portafoglio
20 November 2015
Governo Fanfani VI
- VI Governo Fanfani (17.04.1987 - 28.07.1987)
- Coalizione politica DC - Indipendenti
- IX Legislatura
- Presidente del Consiglio
- Amintore Fanfani
- sottosegretari alla Presidenza del Consiglio dei ministri
- Mauro Bubbico, Segretario del Consiglio dei ministri Nicola Sanese, Servizi di sicurezza
- Ministri senza portafoglio
20 November 2015